Kreisrat/Kreisrätin |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 16.07.2021 | von 01.06.2014 bis 16.07.2021 |
Stellvertreter |
Ausschuss für Umwelt und Verkehr | CDU | CDU Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | 26.09.2014 | 16.07.2021 | von 26.09.2014 bis 16.07.2021 |
Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | 26.07.2019 | 16.07.2021 | von 26.07.2019 bis 16.07.2021 |
Fraktionsmitglieder |
Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder | 01.06.2014 | 16.07.2021 | von 01.06.2014 bis 16.07.2021 |