Kreisrat/Kreisrätin |
Kreistag | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.11.1989 | 19.12.2023 | von 01.11.1989 bis 19.12.2023 | 2. stv. Vorsitzender | 2. stv. Vorsitzender |
Verwaltungsausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 15.12.1989 | 25.07.2019 | von 15.12.1989 bis 25.07.2019 | |
Ausschuss für Umwelt und Verkehr | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.09.2014 | 19.12.2023 | von 26.09.2014 bis 19.12.2023 | 1. stellv. Vorsitzender | 1. stellv. Vorsitzender |
Stellvertreter |
Verwaltungsausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | 26.07.2019 | 19.12.2023 | von 26.07.2019 bis 19.12.2023 | |
Fraktionsvorsitzender/Fraktionsvorsitzende |
Fraktion Freie Wähler | Freie Wähler | Freie Wähler Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 01.11.1989 | 19.12.2023 | von 01.11.1989 bis 19.12.2023 | |