Hick, Marius | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 19.07.2024 | von 01.06.2014 bis 19.07.2024 | |
Hieber, Erich | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 19.07.2024 | von 01.06.2014 bis 19.07.2024 | |
Kersting, Marc | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 15.10.2021 | von 01.06.2014 bis 15.10.2021 | |
Kiene, Andreas | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 15.10.2021 | 19.07.2024 | von 15.10.2021 bis 19.07.2024 | |
Kölle, Anette | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 19.07.2024 | von 01.06.2014 bis 19.07.2024 | |
Prinz, Susanne | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.07.2019 | 30.09.2023 | von 26.07.2019 bis 30.09.2023 | |
Razavi, Nicole | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 16.07.2021 | von 01.06.2014 bis 16.07.2021 | |
Schmid, Wolfgang | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 05.07.2021 | 19.07.2024 | von 05.07.2021 bis 19.07.2024 | |
Stadtmüller, Manfred | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.07.2009 | 19.07.2024 | von 01.07.2009 bis 19.07.2024 | |
Strohm, Manfred | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.07.2019 | 19.07.2024 | von 26.07.2019 bis 19.07.2024 | |
Wahl, Pascal | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.10.2023 | 19.07.2024 | von 01.10.2023 bis 19.07.2024 | |
Weiß, Ulrich | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.08.1994 | 19.07.2024 | von 26.08.1994 bis 19.07.2024 | |
Bühler, Raimund | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.07.2009 | 19.07.2024 | von 01.07.2009 bis 19.07.2024 | |
Dehmer, Frank | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.07.2019 | 19.07.2024 | von 26.07.2019 bis 19.07.2024 | |
Feifel, Wolfram | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.09.2004 | 14.02.2020 | von 01.09.2004 bis 14.02.2020 | |
Läpple, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.07.2019 | 19.07.2024 | von 26.07.2019 bis 19.07.2024 | |
Ruf, Reiner | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.11.1989 | 19.07.2024 | von 01.11.1989 bis 19.07.2024 | |
Soukup, Gudrun | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.07.2009 | 19.07.2024 | von 01.07.2009 bis 19.07.2024 | |
Stöckle, Werner | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.11.1989 | 19.12.2023 | von 01.11.1989 bis 19.12.2023 | 2. stv. Vorsitzender | 2. stv. Vorsitzender |
Bader, Ursula | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 15.07.2022 | von 01.06.2014 bis 15.07.2022 | |
Bittlinger, Michael | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.09.2004 | 25.07.2019 | von 01.09.2004 bis 25.07.2019 | |
Bosch, Albrecht | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.09.2004 | 25.07.2019 | von 01.09.2004 bis 25.07.2019 | |
Burkhardt, Günter | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.07.2019 | 19.07.2024 | von 26.07.2019 bis 19.07.2024 | |
Catenazzo, David | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 15.07.2022 | 19.07.2024 | von 15.07.2022 bis 19.07.2024 | |
Gotthardt, Thomas | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2023 | 19.07.2024 | von 01.06.2023 bis 19.07.2024 | |
Härle, Stefanie Dr. | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 10.12.2019 | 19.07.2024 | von 10.12.2019 bis 19.07.2024 | |
Haug, Gerhard | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.07.2019 | 19.07.2024 | von 26.07.2019 bis 19.07.2024 | |
Kaden, Kathinka | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.07.2019 | 31.05.2023 | von 26.07.2019 bis 31.05.2023 | |
Kraus-Prause, Dorothee | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.07.2009 | 19.07.2024 | von 01.07.2009 bis 19.07.2024 | |
Kreisinger, Brigitte | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.07.2009 | 25.07.2019 | von 01.07.2009 bis 25.07.2019 | |
Lay, Hans-Ulrich | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.07.2019 | 19.07.2024 | von 26.07.2019 bis 19.07.2024 | |
Lipp-Wahl, Christine | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.07.2019 | 15.07.2022 | von 26.07.2019 bis 15.07.2022 | |
Probst, Stefan | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.07.2019 | 19.07.2024 | von 26.07.2019 bis 19.07.2024 | |
Rulka, Jürgen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.07.2009 | 25.07.2019 | von 01.07.2009 bis 25.07.2019 | |
Schiller, Jutta | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 25.07.2019 | von 01.06.2014 bis 25.07.2019 | |
Schmid, Wolfgang | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 25.07.2019 | von 01.06.2014 bis 25.07.2019 | |
Späth, Silvia | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 15.07.2022 | 19.07.2024 | von 15.07.2022 bis 19.07.2024 | |
Staudinger, Jochen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 25.07.2019 | von 01.06.2014 bis 25.07.2019 | |
Ueding, Gerhard | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 25.07.2019 | von 01.06.2014 bis 25.07.2019 | |
Weber, Christoph | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.07.2019 | 31.12.2019 | von 26.07.2019 bis 31.12.2019 | |
Zeller-Mühleis, Martina | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.08.1994 | 15.07.2022 | von 26.08.1994 bis 15.07.2022 | 3. stv. Vorsitzende ab 16. KT | 3. stv. Vorsitzende ab 16. KT |
Berge, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 15.10.2016 | 25.07.2019 | von 15.10.2016 bis 25.07.2019 | |
Cerrotta, Andreas | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 25.07.2019 | von 01.06.2014 bis 25.07.2019 | |
Hoyler, Walter | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.07.2009 | 25.07.2019 | von 01.07.2009 bis 25.07.2019 | |
Lebender, Bernd | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 16.03.2013 | 25.07.2019 | von 16.03.2013 bis 25.07.2019 | |
Moll, Evelyne | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 25.07.2019 | von 01.06.2014 bis 25.07.2019 | |
Nemec, Dieter | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.03.2022 | 19.07.2024 | von 01.03.2022 bis 19.07.2024 | |
Ritz, Peter | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.09.2022 | 19.07.2024 | von 01.09.2022 bis 19.07.2024 | |
Schlürmann, Claudia A. | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 28.02.2022 | von 01.06.2014 bis 28.02.2022 | |
Stahl, Martina | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 25.07.2019 | von 01.06.2014 bis 25.07.2019 | |
Stipp, Julian | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.07.2019 | 31.08.2022 | von 26.07.2019 bis 31.08.2022 | |
Dennenmoser, Simon | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.07.2019 | 28.02.2023 | von 26.07.2019 bis 28.02.2023 | |
Drescher-Pfeiffer, Karl-Heinz Dr. | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 25.07.2019 | von 01.06.2014 bis 25.07.2019 | |
Görne, Regine | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 25.07.2019 | von 01.06.2014 bis 25.07.2019 | |
Gudath, Manfred | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 31.03.2023 | 19.07.2024 | von 31.03.2023 bis 19.07.2024 | |
Hülscher, Joachim | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.07.2019 | 19.07.2024 | von 26.07.2019 bis 19.07.2024 | |
Kotzbauer, Willy Otto | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.07.2019 | 19.07.2024 | von 26.07.2019 bis 19.07.2024 | |
Pullmann, Brigitte | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.09.2004 | 25.07.2019 | von 01.09.2004 bis 25.07.2019 | |
Ritz, Peter | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 13.07.2012 | 25.07.2019 | von 13.07.2012 bis 25.07.2019 | |
Volkmann, Dieter | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.07.2019 | 19.07.2024 | von 26.07.2019 bis 19.07.2024 | |
Wondratsch, Jeannette | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 14.03.2015 | 25.07.2019 | von 14.03.2015 bis 25.07.2019 | |
Ebensperger, Gabriele | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 25.07.2019 | von 01.06.2014 bis 25.07.2019 | |
Kaess, Martin | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.07.2009 | 18.02.2022 | von 01.07.2009 bis 18.02.2022 | |
Koch, Armin | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 18.02.2022 | 19.07.2024 | von 18.02.2022 bis 19.07.2024 | |
Lux, Marc | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 25.07.2019 | von 01.06.2014 bis 25.07.2019 | |
Schrade, Barbara | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 25.07.2019 | von 01.06.2014 bis 25.07.2019 | |
Schwegler, Florian | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.07.2019 | 19.07.2024 | von 26.07.2019 bis 19.07.2024 | |
Weiß, Susanne | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 14.07.2023 | von 01.06.2014 bis 14.07.2023 | |
Wohlfart, Horst | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 15.07.2023 | 19.07.2024 | von 15.07.2023 bis 19.07.2024 | |
Frey, Hans Georg | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.11.1984 | 25.07.2019 | von 01.11.1984 bis 25.07.2019 | |
Wohlfart, Horst | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.08.2016 | 25.07.2019 | von 01.08.2016 bis 25.07.2019 | |